Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | BAEZ | BANDA | LORENA | 6 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | Encargada Departamento de Informática | IV | Pesos | $ 2.096.704 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | BLANCO | HADI | DUBY | 6 | Contador Auditor | Jefa Unidad de Auditoria Interna | IV | Pesos | $ 2.136.797 | No | 01-01-2010 | 31-03-2010 | Renuncia Voluntaria | |
Profesional | BOLADOS | MARTINEZ | LUCIA DEL CARMEN | 6 | Profesora de Estado en Castellano | Departamento de Planificación Territorial | IV | Pesos | $ 2.054.520 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | 6 | Periodista | Asesor Comunicacional Intendente | IV | Pesos | $ 2.046.084 | No | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Profesional | CACERES | ROJAS | JOSE | 6 | Ingeniero Comercial | Departamento de Planificación Territorial | IV | Pesos | $ 2.054.520 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | SAEZ | ABARZUA | CARLOS ANTONIO | 6 | Geógrafo | Departamento de Planificación Territorial | IV | Pesos | $ 2.054.520 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | CARVAJAL | ALFARO | PRISCILLA IVONNE | 7 | Contador Auditor | Encargado Unidad de Audtoria Interna | IV | Pesos | $ 1.883.294 | No | 01-04-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | CORNEJO | ESPINOZA | ALEJANDRO XAVIER | 7 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Unidad de Personas | IV | Pesos | $ 1.883.294 | No | 01-01-2010 | 19-04-2010 | Renuncia Voluntaria | |
Profesional | ECHEVERRIA | OLIVARES | MARCO ANTONIO | 7 | Ingeniero Civil | Departamento de Gestión Local | IV | Pesos | $ 1.883.294 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | PINTO | RETAMAL | IGNACIO FERNANDO | 7 | Periodista | Encargado de Prensa | IV | Pesos | $ 1.785.746 | No | 06-09-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | RODRIGUEZ | TORO | BERNARDITA DEL CARMEN | 7 | Periodista | Encargada de Prensa | IV | Pesos | $ 1.785.746 | No | 11-03-2010 | 03-09-2010 | Renuncia Voluntaria | |
Profesional | ROJAS | TABORGA | MARCELA | 7 | Ingeniero Constuctor | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | Pesos | $ 1.839.153 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | VALENZUELA | PEREZ | JORGE RAUL | 7 | Ingeniero Civil | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | Pesos | $ 1.898.847 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | VILO | GALVEZ | JUAN CARLOS | 7 | Ingeniero Civil | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | Pesos | $ 1.891.071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | ZEPEDA | ALCOTA | CRISTINA ESTER | 7 | Ingeniero Comercial | Departamento de Control de Gestión | IV | Pesos | $ 1.883.294 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | ADAOS | GUZMAN | MARITZA | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | Pesos | $ 1.729.021 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | 8 | Ingeniero Comercial | Departamento de Planificación Territorial | IV | Pesos | $ 1.746.193 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | 8 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad de Personas | IV | Pesos | $ 1.734.745 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Mantiene propiedad cargo Profesional Gr. 9 | |
Profesional | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | 8 | Asistente Social | Encargado Unidad de Operaciones | IV | Pesos | $ 1.740.469 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | ROJAS | HIDALGO | LUIS ALBERTO | 8 | Ingeniero Comercial | Asesor Consejo Regional | IV | Pesos | $ 1.729.021 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | TORO | OSSANDON | VICTOR | 8 | Contador Auditor | Encargado Unidad de Contabilidad | IV | Pesos | $ 1.729.021 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | CASTRO | LARA | NATALIA CAROLINA | 9 | Profesora de Educación Física | Encargada Departamento de Relaciones Internacionales | IV | Pesos | $ 1.526.643 | No | 01-07-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | HUERTA | ROJAS | GLORIA PILAR | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | Pesos | $ 1.506.126 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Mantiene propiedad cargo Profesional Gr. 12 | |
Profesional | MORENO | VARGAS | JUAN CARLOS | 10 | Ingeniero Comercial | Unidad de Apoyo Técnico Elqui | IV | Pesos | $ 1.501.218 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | PINTO | CORNEJO | CLAUDIO | 10 | Ingeniero Comercial | Unidad de Apoyo Técnico Limarí | IV | Pesos | $ 1.544.866 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | BARRERA | GARCIA | MARIA MAGDALENA | 11 | Contador Auditor | Auditoria Interna | IV | Pesos | $ 1.299.349 | No | 10-05-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | CACERES | ARANCIBIA | NERIDA VALENTINA | 11 | Geógrafo | Borde Costero | IV | Pesos | $ 1.299.349 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | HERNANDEZ | CARTES | MARIA DOLORES | 11 | Contador Auditor | Departamento de Finanzas | IV | Pesos | $ 1.299.349 | No | 01-09-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | MARTINEZ | VEGA | PAULA | 11 | Arquitecto | Borde Costero | IV | Pesos | $ 1.299.349 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | PEREZ | AGUILERA | LUIS | 11 | Biólogo Marino | Borde Costero | IV | Pesos | $ 1.299.349 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | PINEDA | ROJAS | MARCELO | 11 | Contador Auditor con mención en Administración | Departamento de Finanzas | IV | Pesos | $ 1.299.349 | No | 09-08-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | CHAR | TAPIA | MARCELA ALEJANDRA | 12 | Ingeniero Civil Industrial | Departamento de Relaciones Internacionales | IV | Pesos | $ 1.269.619 | No | 01-01-2010 | 31-10-2010 | ||
Profesional | CORTES | HUERTA | MARIA IRENE | 12 | Ingeniero Civil Industrial | Departamento de Control de Gestión | IV | Pesos | $ 1.274.911 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | JIMENEZ | ALCAYAGA | EUGENIO | 12 | Arquitecto | Asesor Consejo Regional | IV | Pesos | $ 1.236.785 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | CASTRO | GUERRERO | PATRICIA | 13 | Abogado | Departamento Jurídico | IV | Pesos | $ 1.159.492 | No | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Profesional | FIGUEROA | CANALES | PATRICIA | 13 | Abogado | Departamento Jurídico | IV | Pesos | $ 1.159.492 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | FIGUEROA | ROBLEDO | ISABEL | 13 | Abogado | Departamento Jurídico | IV | Pesos | $ 1.089.987 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | ||
Profesional | HERNANDEZ | CARTES | MARIA DOLORES | 13 | Contador Auditor | Departamento de Finanzas | IV | Pesos | $ 1.159.492 | No | 01-01-2010 | 31-08-2010 | ||
Profesional | HURTADO | VARAS | ERICK | 13 | Contador Auditor | Departamento de Finanzas | IV | Pesos | $ 1.089.987 | No | 17-05-2010 | 19-07-2010 | Renuncia voluntaria | |
Técnico | GUERRA | ROCO | RENATA | 13 | Relacionadora Pública | Consejo Regional | IV | Pesos | $ 1.147.631 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Administrativo | DEBIA | GARCIA | ANGELINA RAFAELA | 12 | Profesora Básica en Matemáticas | Departamento de Ingenieria y Proyectos | IV | Pesos | $ 1.283.404 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Administrativo | ASTUDILLO | ARAYA | HECTOR LEONARDO | 15 | Ingeniero en Gestión Informática | Apoyo Departamento de Informática | IV | Pesos | $ 480.704 | No | 12-01-2010 | 30-04-2010 | Media Jornada | |
Administrativo | GALVEZ | VILLARROEL | OSCAR | 17 | Licencia Media | Encargado Oficina de Partes | IV | Pesos | $ 525.446 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Administrativo | MERIÑO | CASTILLO | CLAUDIA OLIVIA | 17 | Secretaria | Depto. Planificación Territorial | IV | Pesos | $ 501.455 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Auxiliar | VALENCIA | VARAS | SUSANA JACQUELINE | 26 | Secretaria | Oficina de Partes | IV | Pesos | $ 298.096 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 |